ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP AND ST JAMES, CLIFTON, YORK
Rhif yr elusen: 1133857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew John Gready | Cadeirydd | 02 May 2018 |
|
|
||||
Alan Ramage | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Ashley Judge | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Andrew Goodwin | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Adrian Fuller | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Andrew Hirst | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Rev John Hoyland | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Dr Judith Purton | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Jane Philpott | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Peter Robin Wallace | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Trevor Albert Charlton | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Rev Kirsty Dennett | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Stanley Slade | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Rosemary Catherine Swords | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
DEREK MCRAE PATERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.