ymddiriedolwyr FINCHLEY METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133907
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Martin Wellings | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Christina Luvele | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||
David French | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||||||||||
Dorothy Moir | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||||||||
Barbara Heatherington | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||||||||
Deborah Ayodele Henrietta Lynch-Shyllon | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||||
Lindi Lewis | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||||
Rev Benjamin Twumasi | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||||||||
HENRY NICHOLAS OLUWOLE FORDE | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||||||||||
Rev Shaun Leslie SANDERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||||||||||
HANNAH LYNCH SHYLLON | Ymddiriedolwr | 01 May 2009 |
|
|
||||||||||||
ANNU VARGHESE | Ymddiriedolwr | 01 May 2007 |
|
|
||||||||||||
Mary Sylvia Campbell | Ymddiriedolwr | 01 September 1997 |
|
|
||||||||||||
Dr SARADA VIJERATNAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
TONY GOSSETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
Dr LATHA THANGARI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
DR RAJAN VIJERATNAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.