ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES THE GREAT, AUDLEY IN THE DIOCESE OF LICHFIELD
Rhif yr elusen: 1134853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JONATHAN PAUL EATOUGH | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Kerry Jayne Boughey | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Jane Valerie Brant | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Dr CHIK KAW TAN | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
SHAYNE VICTOR CHARLES TRINDER | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Donna Marjorie Wilcox BA NNEB | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
PHILIP JOHN WOOTTON RIBA AABC | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
JOSIE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MALCOLM RONALD STOVES | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
JOHN CHRISTOPHER SLADE | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Dr JANICE MARGARET EATOUGH | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.