ymddiriedolwyr CRAWLEY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN DENNIS PHILLIPS | Cadeirydd | 01 September 2000 |
|
|
||||
Philip John Munt | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Sharon Mary Golightly | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
Graham Durrant | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
GRAHAM LESLIE POOLE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
IAN SCOTT LARKHAM | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
ADE ADEROUNMU | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SUE LINDRIDGE | Ymddiriedolwr | 01 September 2000 |
|
|
||||
SANDRA MARY WARNER | Ymddiriedolwr | 01 September 1994 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.