ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HUCCLECOTE, ST PHILIP AND ST JAMES
Rhif yr elusen: 1133978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Mark Wesley Close | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|
||||
Josephine Louise Cumberbatch | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Patricia Joy Dabbs | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Stock | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Peggy Brown | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Rev Miriam Davis | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Marion Gilda Cook | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Lee Alan Thornton | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Christopher John Brookes | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
John Grime | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Joy Elizabeth Noah | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Judith Gillian Preece | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
DOREEN ELIZABETH MCLELLAN | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
Rev Duncan Hutchison | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Dr Alison Jill Dight MA DPhil | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
RHIANYDD MARY WARREN | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
JEAN ELIZABETH THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Margaret Edwards | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.