ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LEONARD'S, CHESHAM BOIS
Rhif yr elusen: 1134113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Laurie Stephen Clow | Cadeirydd | 02 September 2015 |
|
|||||||||||
ANTONIO PAUL CHIAPPETTI | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||||||||
Stephen Pimenta | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||||
Thomas Brewer | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||||
Jennifer Ann Sawyer | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||||
Gilly Hafner | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||||
Paul Evans | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||||
Alan Lewis | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||||||||
Samantha Ann McEwen | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||||||||
Marion Campbell-Brown | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||||||||
Alison Louise Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||||||
PETER FLORY | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|||||||||||
JACKIE LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.