ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN OF JERUSALEM WITH CHRIST CHURCH, SOUTH HACKNEY
Rhif yr elusen: 1134256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Dalton | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
JAMES MURPHY | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Dr Simon Timothy Rose Holden | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Caroline Anne Morey | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Naomi Hiscock | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
NIUL DILLON HATCHER | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|||||||
Mark Evan Griffiths | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||||
Dr Jeremy Simon Turton Worman | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||||
William Kwabena Boateng | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||||
Lorraine Hazel Pearson | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||||
Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||||
BASIL WEEKES | Ymddiriedolwr | 17 October 2012 |
|
|
||||||
Dr JULIE LEEMING PHD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
THE REVEREND ANDREW WILSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.