ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS-BOYNE HILL
Rhif yr elusen: 1134396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JEREMY HARRIS | Cadeirydd |
|
||||||||
Mei Bolygo | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||||
Joanne Sheppard | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||||
Henderson Burgess | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||||
Laura Nunu Numirano | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||
Stephen John Foley | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||||
Greg Hurst | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Brian Clive Graves | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||||
Jeremy Nordberg | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||
John Bolodeoku | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|||||||
Kenneth Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||||
STELLA MARGARET HARDING | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||||
DAVID ROBERT MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR ROD BROAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.