Hanes ariannol BASINGSTOKE AND READING METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.32k | £600.08k | £582.48k | £532.79k | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.52k | £659.79k | £652.32k | £595.13k | £683.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.97k | £12.98k | £0 | £607 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £487.31k | £488.77k | £449.85k | £416.59k | £430.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.41k | £98.32k | £101.96k | £115.59k | £163.90k | |
|
Incwm - Arall | £4.63k | £0 | £30.67k | £0 | £1.26m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £27.97k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £690.79k | £659.79k | £649.45k | £592.01k | £680.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.73k | £0 | £2.86k | £3.12k | £2.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.48k | £6.84k | £6.72k | £8.10k | £41.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £30.60k | £0 | £31.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.73k | £0 | £2.86k | £3.12k | £2.92k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.