Hanes ariannol MAHDLO (OLDHAM YOUTH ZONE)
Rhif yr elusen: 1134427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21m | £2.94m | £2.38m | £1.51m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £2.02m | £1.50m | £1.51m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £337.50k | N/A | £300.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400.00k | £419.65k | £375.87k | £431.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £1.97m | £1.60m | £653.43k | £510.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £109.69k | £70.48k | £5.48k | £143.85k | £229.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £858.94k | £873.08k | £432.43k | £666.95k | £583.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.16k | £157 | £69 | £3.14k | |
|
Incwm - Arall | £7.49k | £30.94k | £346.20k | £43.39k | £2.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.75m | £1.90m | £1.42m | £1.44m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.92k | £113.30k | £78.63k | £77.06k | £99.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.48k | £41.74k | £32.95k | £25.99k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.