ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALBAN, WICKERSLEY
Rhif yr elusen: 1135449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JAMES ROSE MA PHD | Cadeirydd | 15 October 2023 |
|
|
||||
Stephen James Tanner | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
David Crabb | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Gascoigne | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Julie Anne Watson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Michael David Carver | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Karen Waite | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Katy Rebecca Carver | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Martin James Jacques | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Cory Jo Lovell | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
STELLA GEORGINA ROSE | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
JENNY BROXHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LES TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.