ymddiriedolwyr BENTS GREEN METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Larder | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Diane Mason CIMA | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Katie Jayne Vernon BEd | Ymddiriedolwr | 14 October 2018 |
|
|
||||
Christele Marie Hall FIA | Ymddiriedolwr | 14 October 2018 |
|
|
||||
Diane Hallatt LLB | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
Alison Mary Trezise | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
JOHN CHARLES WILKINS BA, MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Jonathan Trezise | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
CHERRY ELINOR MAIR | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
PETER KENNETH LARDER | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
Daphne Wilkins | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR GLENN EVANS MSC, BA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JULIE TALBOT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS LESLEY WALLACE BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.