ymddiriedolwyr THE ANGLICAN AND METHODIST CHURCH OF ST. ANDREW, PADDOCK WOOD
Rhif yr elusen: 1137783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev BRYAN THOMAS KNAPP BA | Cadeirydd |
|
||||||
Ronald Francis Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
BRIAN GEORGE BANKS | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
KEN HESSE | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Anita Fleming Mrs | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
KEVIN DUNN | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Linda Christine Hobbs | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Keith ROSSER | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
JACKY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Hanna ROSSER | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Revd John Ritson | Ymddiriedolwr | 08 September 2014 |
|
|||||
PETER ALLAN CROUCH FCCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CARL ANDREW WARREN BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Susan Catherine Chalkley OBE FCIH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.