Dogfen lywodraethu MIDLAND UNITARIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 500925
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 17 MAY 1952 AS AMENDED 12 MAY 1984, 24 APRIL 1993, 23 MARCH 1996 AND 25 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF RELIGION IN CONNECTION WITH THE FREEDOM WHICH REJECTS SUBSCRIPTION TO ANY ARTICLES OF THEOLOGICAL BELIEF
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.