Hanes ariannol SWANSEA UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1138342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £352.30m | £317.50m | £360.67m | £340.09m | £412.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.00m | £285.09m | £332.92m | £447.63m | £348.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.40m | £21.60m | £12.09m | £15.91m | £21.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.56m | £1.82m | £7.98m | £323.58k | £3.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200.00k | £245.00k | £251.00k | £432.00k | £282.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £351.40m | £316.63m | £360.33m | £368.81m | £406.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £100.00k | £4.00k | £88.00k | £30.00k | £9.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £700.00k | £631.00k | £87.00k | £812.00k | £6.12m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £395.00m | £285.09m | £332.92m | £447.57m | £348.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £61.92k | £72.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £266.00k | £83.00k | £73.00k | £136.00k | £141.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.33m | £1.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.