ymddiriedolwyr SWANSEA UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1138342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Gregorio Ashmore | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||||
Richard David Thomas | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||||
Phillip John Morgan | Ymddiriedolwr | 04 February 2024 |
|
|
||||||
Nan Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Paul Josiah | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Dr Phatsimo Mabophiwa | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Professor Michelle Denise Lee | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Richard Adam Jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Chinamerem Abigail Egwuatu | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Dr Mahaboob Basha | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
LAURENCE JEROME CARPANINI | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||
Marcia Ann Sinfield | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Professor Keshav Singhal CBE | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Anne Catherine Tutt | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|||||||
Edward Illtyd David | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||||
Professor Paul Joseph Boyle | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|||||||
Professor Kathryn Anne Monk | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||||
Dr Angus Muirhead | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||||
SIR RODERICK EVANS | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.