Hanes ariannol PAULINE MEREDITH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1139585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/03/2019 | 11/03/2020 | 11/03/2021 | 11/03/2022 | 11/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.31k | £56.43k | £48.05k | £66.72k | £56.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.08k | £58.31k | £101.16k | £35.34k | £95.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.