ymddiriedolwyr THE LAKES FLYING COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1138624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JOHN NORMAN GEE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anne Christine Hughes | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Derek Andrew Wrathall | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Professor Paul Geoffrey Wrobel | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Robin Peter Caddick | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Katharine Miriam Tripp | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Michael Nixon | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
ADRIAN BRUCE LEGGE | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
Godfrey Quentin Schwabe Parker | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
PETULA ANNE GEE | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
||||
SIR HUMPHRY WAKEFIELD BT FRGS MA CANTAB | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.