ymddiriedolwyr BEMERTON COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1136873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Anne Woolley | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Dr Louise Kathryn Fountain | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Susan Trigger | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
COLONEL NICHOLAS IAN BARSBY | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|||||
John MacKay | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Margaret Anne Willmot | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Vaughan Watts | Ymddiriedolwr | 02 May 2014 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE TREVETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ROBERT HENRY SCOTT-JUPP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.