Hanes ariannol UK TOREMET LIMITED
Rhif yr elusen: 1140972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.14m | £7.32m | £5.21m | £2.71m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.11m | £7.13m | £5.10m | £2.85m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.11m | £7.24m | £5.21m | £2.70m | £1.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.46k | £75.02k | £3.81k | £14.95k | £11.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £69 | £87 | £423 | £198 | £190 | |
|
Incwm - Arall | £426 | £279 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.06m | £7.08m | £5.10m | £2.85m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.66k | £39.64k | £981 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.20k | £0 | £7.80k | £8.70k | £8.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £4.91m | £2.84m | £1.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.92k | £13.35k | £892 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.