ymddiriedolwyr UNITED CHURCH DORCHESTER
Rhif yr elusen: 1137996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Mary Scott | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||
Gillian Robinson | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Rev David Cuckson | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Avis Mary Janet Martin | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Michael Humphrey | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Jennifer Adele Kim Sett Mair | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Rev John David Yarrien | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Brian Savage | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
COLIN GANNAWAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.