Hanes ariannol SCHOOLS PRESTON LEYLAND AREA TRUST
Rhif yr elusen: 1138489
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2012 | 04/04/2013 | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 04/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.37k | £5.14k | £7.10k | £6.02k | £25.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.71k | £288 | £1.33k | £19.68k | £16.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.