Hanes ariannol DISABILITY RIGHTS UK
Rhif yr elusen: 1138585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.40m | £1.47m | £1.45m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £1.26m | £1.34m | £1.44m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.00k | £23.53k | £4.50k | £5.40k | £120.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £220.00k | £224.20k | £240.00k | £120.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £216.98k | £134.17k | £114.99k | £156.24k | £101.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £62.73k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.26m | £0 | £1.29m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £628 | £4.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.29m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £147.43k | £0 | £45.32k | £20.03k | £10.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.19m | £1.22m | £1.37m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.58k | £69.17k | £60.42k | £69.48k | £86.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.47k | £0 | £4.94k | £13.74k | £3.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £56.79k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.