ymddiriedolwyr BIRMINGHAM LGBT
Rhif yr elusen: 1141568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Ball | Cadeirydd | 11 April 2024 |
|
|
||||
Hetal Rajani | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
David Parker Coffin | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Mathew Edward Nicholas Lovell | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Jamie Lee Tipping | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Kavan Gerald McDaid | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Skye Morden | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Rita Tappia | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|||||
Simon Anthony Hale | Ymddiriedolwr | 23 July 2016 |
|
|
||||
GARETH RAYMOND MOORE | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.