Hanes ariannol AGE UK BIRMINGHAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1138240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.35m | £1.37m | £1.05m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.29m | £1.15m | £1.05m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £129.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £384.76k | £523.68k | £619.93k | £443.10k | £453.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.15k | £34.53k | £32.24k | £12.71k | £26.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £324.01k | £606.41k | £93.80k | £147.18k | £228.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £709.80k | £1.14m | £874.99k | £874.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83 | £214 | £27 | £7 | £540 | |
|
Incwm - Arall | £69.51k | £0 | £98.38k | £15.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.65k | £15.01k | £14.81k | £500 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.17m | £863.44k | £778.71k | £861.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £182.92k | £129.03k | £286.13k | £275.07k | £928 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.91k | £32.28k | £26.75k | £18.35k | £18.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £228.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.