Hanes ariannol OAK TREE FARM RURAL PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1138396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.13k | £591.53k | £225.44k | £217.19k | £391.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.26k | £369.50k | £303.91k | £268.98k | £345.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | £5.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £263.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £146.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £179.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £240.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £306.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £62.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.