ymddiriedolwyr OAK TREE FARM RURAL PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1138396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LESLIE FOLKES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stacey Holmes | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Helen Anderson | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Alan Rawlings | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Jean Pattinson-Evans | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Janet Markwell | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Colin Cambell | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Angela Thomas | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Carol Blurton | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
William Scarlett | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Sheila Penfold | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
PAUL WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN PARRY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNE ELIZABETH BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Simon Lee Mountford | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.