ymddiriedolwyr CHURCH GROWTH TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1138119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON RICHARD DAVID | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
DANIEL LEAFE LLB | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Susanna Katherine Sanlon | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Richard Jones | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Richard Canham | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|||||
Neil Walker | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|||||
PAUL WITHAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.