Hanes ariannol THE ALCOHOL EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1138775
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.25k | £176.65k | £141.52k | £173.70k | £267.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.43k | £153.99k | £122.73k | £128.81k | £190.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £4.36k | £1.10k | £1.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £7.04k | £15.15k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.