ymddiriedolwyr WELLS MALTINGS TRUST
Rhif yr elusen: 1139767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Allan | Cadeirydd | 06 November 2020 |
|
|
||||
Dinah Caine | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Carrington | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Helena Deakin | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|||||
Valerie Chitty | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Sir Tim Lankester | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
KEITH MORRIS OBE | Ymddiriedolwr | 08 November 2015 |
|
|||||
PAT BANNISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.