Hanes ariannol NORTH YORKSHIRE AND YORK FORUM
Rhif yr elusen: 1138552
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £761.51k | £583.67k | £609.66k | £597.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £944.58k | £636.11k | £624.52k | £733.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £518.80k | £172.22k | £56.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £383.29k | £476.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £96.53k | £96.36k | £96.55k | £96.95k | £96.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.72k | £8.34k | £5.17k | £5.01k | £6.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £962.41k | £655.37k | £480.62k | £507.33k | £494.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.75k | £1.32k | £1.32k | £0 | £73 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £125 | £0 | £378 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £922.68k | £613.24k | £604.27k | £646.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £14.39k | £86.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.99k | £8.70k | £7.60k | £5.86k | £8.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £378.93k | £0 | £382.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.86k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.