Hanes ariannol WILDGOOSE RURAL TRAINING
Rhif yr elusen: 1142201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.02k | £399.25k | £391.97k | £493.68k | £696.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £374.82k | £395.87k | £339.98k | £440.53k | £653.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £283.99k | £269.27k | £289.85k | £433.92k | £621.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £69.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £70.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £624.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £684 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £243 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £469.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £176.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.