ymddiriedolwyr WILDGOOSE RURAL TRAINING
Rhif yr elusen: 1142201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Boswell | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Helen Montgomery | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Sansome | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Moira Terrett | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
DAVID FRANK SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Stuart Charles Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Teresa Gatford | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.