ymddiriedolwyr TRINITY CHURCH MILL HILL (UNITED REFORMED AND METHODIST)
Rhif yr elusen: 1140176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yabome Sarocouli | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
Janet Marion Taylor | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
GENEVIEVE TETTEY | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
Alexandra Priddy | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
Ishbel Lewis | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
Rev DAVID NEWTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ZOE DJIN | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
||||
NINA LOMOKIE MANIESON | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
||||
DR RICHARD JOHN BINGLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAULINE JANE SEATON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MIKE PETERSEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MALCOLM GILL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.