Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CATHERINE'S, WAKEFIELD
Rhif yr elusen: 1140143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £322.77k | £445.21k | £314.46k | £330.64k | £440.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.95k | £301.94k | £389.87k | £380.46k | £389.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £113.78k | £165.93k | N/A | £110.16k | £14.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.