Hanes ariannol OXFORD MAY MUSIC
Rhif yr elusen: 1142241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/06/2019 | 02/06/2020 | 02/06/2021 | 02/06/2022 | 02/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.08k | £13.14k | £2.65k | £26.49k | £36.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.46k | £10.14k | £1.20k | £32.58k | £33.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.