Hanes ariannol EUROVANGELISM
Rhif yr elusen: 1140592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £566.00k | £610.37k | £610.15k | £924.21k | £746.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £512.70k | £569.34k | £578.73k | £720.94k | £687.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £486.27k | £483.44k | £607.74k | £922.18k | £740.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £261 | £3.05k | £98 | £189 | £3.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.53k | £3.38k | £2.25k | £1.84k | £3.05k | |
|
Incwm - Arall | £75.93k | £120.50k | £65 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.97k | £8.57k | £25.39k | £87.49k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £376.81k | £424.92k | £488.18k | £616.46k | £599.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £135.89k | £144.42k | £90.55k | £104.48k | £88.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.51k | £2.65k | £1.66k | £2.16k | £2.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £266.33k | £324.29k | £353.05k | £497.64k | £431.37k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.01k | £1.12k | £414 | £486 | £557 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.