ymddiriedolwyr WHADDON VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND TRUST
Rhif yr elusen: 1140851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Hales | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Marine Boulter | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Gabrielle van Poortvliet | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Coningsby | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Steve Argent | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
KAREN CONINGSBY | Ymddiriedolwr | 22 March 2011 |
|
|
||||
PETER HASELDEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.