ymddiriedolwyr BRADFORD FESTIVAL CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1141596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Jane Daniel | Cadeirydd | 23 October 2019 |
|
|||||
Dr Susan Ruth Whittle | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Elaine Carol Schack | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
James Roger Kuenssberg Kingsley | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Holmes | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|||||
Colin Richard Penfold | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
Katherine Lucy Hennessy | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
Zoe Anne Callan | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Kingsley | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Susan Margaret Bennett | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Sue Hayton | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
JOHN PATRICK DISKEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK CLAYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.