ymddiriedolwyr Age Well East Ltd
Rhif yr elusen: 1142414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Louise Lynn McCullagh | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||||||
Sarah White | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||||||
Tribhuwan Prasad Bidyasagar Singh | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||||
Jason Anthony Wiggins | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||||||
Nicholas William James Avery | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|||||||||
Amanda Georgeson | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||||||
Chris Andrews | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|
||||||||
COLIN NELSON BENNETT | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|||||||||
EDDIE BLOOMFIELD | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.