ymddiriedolwyr THE VINCENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 1153457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENDY SCOTT | Cadeirydd | 21 November 2016 |
|
|||||
Dr Sharon Arthurson | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Sammy Salter | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|||||
Philip Grasham | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Adam Raffell | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dr Alison Davies | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
JOHN RUFUS BARNES | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
REVD CANNON PHILIP HARRIS | Ymddiriedolwr | 16 July 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Woods | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.