Hanes ariannol SCIENCE MEDIA CENTRE
Rhif yr elusen: 1140827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £579.77k | £584.91k | £722.17k | £682.05k | £752.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £553.76k | £545.11k | £595.21k | £661.36k | £730.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £40.00k | £162.45k | £150.00k | £138.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £569.06k | £583.08k | £708.57k | £643.31k | £724.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £13.18k | £38.66k | £25.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £713 | £1.83k | £419 | £82 | £3.09k | |
|
Incwm - Arall | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £519.08k | £510.02k | £565.58k | £618.80k | £684.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.69k | £35.09k | £29.63k | £42.56k | £46.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.72k | £10.84k | £15.92k | £7.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.