ymddiriedolwyr SCIENCE MEDIA CENTRE
Rhif yr elusen: 1140827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas James Hillier | Cadeirydd | 14 October 2021 |
|
|
||||
Richard Douglas Fisher | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Prof Azra Catherine Hilary Ghani | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
AMANDA BORTON | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Alice Claire Henchley | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Joanne Manning | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Alex Keenlyside | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Bruun | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|||||
John Davidson | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||
Prof Kevin McConway | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.