Hanes ariannol NOVA WAKEFIELD DISTRICT LIMITED
Rhif yr elusen: 1143640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.92m | £2.92m | £2.57m | £2.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.50m | £2.30m | £2.50m | £2.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £620.44k | £79.01k | £626.31k | £194.23k | £648.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £469.14k | £779.63k | £1.70m | £1.54m | £1.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200 | £200 | £0 | £200 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.05k | £0 | £0 | £0 | £8.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.89m | £2.84m | £2.52m | £2.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.24k | £728 | £363 | £3.03k | |
|
Incwm - Arall | £22.93k | £21.26k | £76.68k | £45.41k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.50m | £2.30m | £2.42m | £2.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.51k | £9.84k | £7.27k | £10.05k | £17.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £316.20k | £339.93k | £935.29k | £1.05m | £667.93k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £75.01k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.