ymddiriedolwyr NOVA WAKEFIELD DISTRICT LIMITED
Rhif yr elusen: 1143640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE BANN | Cadeirydd | 18 March 2011 |
|
|
||||
Antony David Nelson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Janet Archbold | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Lucy Ndlovu | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Dr Samantha Jayne Davis | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Simon Andrew Topham | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||
Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|||||
HAYLEY JANE GROCOCK | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
||||
LEE ANDREW WOOD | Ymddiriedolwr | 23 August 2017 |
|
|
||||
USMAN ALI | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED AYUB | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.