ymddiriedolwyr TULLIE HOUSE MUSEUM AND ART GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 1143235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP GERARD CALLAGHAN | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
VALERIE YOUNG | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
SUSANNE JAYNE PARRY | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
COLIN WILLIAM GLOVER | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|||||
CHRISTOPHER JAMES HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
REBECCA FOY | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
ANDREW ROBERT MACKAY | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
Marcia Reid Fotheringham | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|||||
CAROLINE THOMSON | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|||||
ANDREW JONATHAN SMITH | Ymddiriedolwr | 02 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.