Hanes ariannol DYSLECSIA CYMRU / WALES DYSLEXIA
Rhif yr elusen: 1141416
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.77k | £10.02k | £5.73k | £3.59k | £5.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.57k | £9.59k | £7.40k | £3.61k | £5.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.