ymddiriedolwyr KARIMIA ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1143245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariq Nasir | Cadeirydd | 01 December 1998 |
|
|||||
Saher Tariq | Ymddiriedolwr | 22 August 2021 |
|
|||||
Saima Asad Khan | Ymddiriedolwr | 22 August 2021 |
|
|
||||
Nasir Mamood | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Mohammed Naheem | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
ZIA KHAN | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|||||
Riaz Khan | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Jamil Rabbi | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED YOUNAS | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|||||
MOHAMMED SULEMAN | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|||||
CHAUDHRY ABDUL WAHID | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
||||
MOHAMMAD IQBAL | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
||||
FAZLI RABBI KHAN | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
||||
MR MUHAMMED ASHRAF | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.