Hanes ariannol BARLOW MOOR COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1142217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.10k | £478.06k | £550.07k | £443.54k | £521.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £464.65k | £504.07k | £456.82k | £499.97k | £506.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.81k | £32.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £133.60k | £121.29k | £189.08k | £201.15k | £188.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.80k | N/A | £3.52k | N/A | £5.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.61k | N/A | £6.63k | N/A | £21.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £486.69k | N/A | £535.63k | N/A | £491.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | N/A | £499 | N/A | £1.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £3.80k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £456.00k | N/A | £450.57k | N/A | £495.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.66k | N/A | £6.25k | N/A | £11.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £17.74k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £6.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.