ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH,HEADINGTON
Rhif yr elusen: 1147577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDY PAYNE | Cadeirydd | 30 June 2011 |
|
|
||||||
Dr Jane Ellen Elizabeth Shepherd | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|||||||
Malcolm Nichols | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|||||||
Peter Stanley McCarter | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|||||||
HUGH FERRIS | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|||||||
Rev DARREN WILLIAM MCFARLAND | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|||||||
MR TIM CADEL | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||||
NATACHA FERNANDE HUGGETT | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|||||||
BRUCE WILLIAM HUGGETT | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.